Vice-président de Toyota Europe depuis 2019, Didier Gambart vient d’être nommé PDG de Kinto Europe. L’ancien PDG de Toyota France va ainsi chapeauter, entre autres, Kinto One, l’activité de location longue durée du constructeur japonais.
Après le départ de Marc Hedrich qui prend la tête de Kia Europe, Fabrice Martin-Blas, jusqu'à présent directeur commercial de la filiale française, est promu directeur général. En parallèle, Sun-Ho Hong devient président-directeur général.
Exprimant le souhait d'embrasser une carrière de consultant indépendant, Arnaud Maurey n'est plus le directeur commercial VO du groupe Scala depuis le 31 décembre 2023. Il est remplacé par Alexandre Capano, qui officiait chez Audi à Perpignan (66).
Edouard de Pirey prend les fonctions de directeur financier chez Valeo. Il remplace Robert Charvier qui, après une carrière de 24 ans dans le groupe, part à la retraite.
Directeur marketing depuis 2021, Antoine Weil devient directeur des ventes et réseau de Skoda France. Il succède à Anthony Perier, qui rejoint Volkswagen France en tant que directeur performance réseau.
Le conseil des présidents de la Plateforme automobile a reconduit Luc Chatel en tant que président. L’ancien ministre attaque ainsi un troisième mandat de trois ans à la tête de la PFA.
À partir du 8 janvier 2024, Nicolas Lopez Appelgren succédera à Alain Visser à la tête de Lynk&Co Europe. Il aura pour mission d'accompagner la marque dans la prochaine phase de son plan de développement mondial.
Kia Corporation a annoncé la nomination de Marc Hedrich au poste de président-directeur général de Kia Europe, à compter du 1er janvier 2024. Jusqu'à présent, il présidait la filiale française du constructeur sud-coréen. Il remplacera Won-Jeong Jeong.
Le loueur de véhicules industriels et commerciaux, Fraikin, annonce la nomination de Ronan Bourgain au poste de directeur du développement et de la stratégie et CEO international.
Actuellement directeur du commerce chez Skoda France, Anthony Perier est nommé directeur performance du réseau Volkswagen dans l'Hexagone au 1er janvier 2024. Il sera en charge de définir la politique commerciale et le développement du réseau de la marque.
À l'annonce du prochain départ à la retraite de Philippe Buros, le directeur des services commerciaux, Renault Group procède à des ajustements. Fabrice Combolive ajoute la présidence de RRG à son portefeuille. Éric Pasquier et Xavier Martinet sont également promus.
Présent à la tête de l'organisation professionnelle depuis 2020, Dominique Stempfel a été réélu pour un nouveau mandat de trois ans. Il entend désormais poursuivre les travaux de valorisation de la filière initiés ces dernières années.
Le constructeur américain, filiale indépendante du groupe Volkswagen, vient d'annoncer l'arrivée de Dr Burkhard Huhnke au poste de directeur technique. En provenance de chez Fisker, ce dernier apportera à Scout Motors sa maîtrise des voitures électriques.
Aramis Group vient de procéder à un changement dans la supervision de l'usine de reconditionnement de voitures d'occasion de Nemours (77). Ainsi, le directeur du site, Guillaume Arnal, et le responsable de projets d'Aramis Group, Mohammed Jabri, ont échangé leur rôle.
Depuis le 2 novembre 2023, Guillaume Joubert est le nouveau directeur des risques d'Opteven. Ce diplômé de Centrale Supélec et de l’Imperial College de Londres a notamment passé huit années chez Swiss Life France.
L’éditeur lyonnais de logiciels annonce l’arrivée de Séverine Charpentier au poste de directrice marketing. Elle intègre par la même occasion le comité de direction de GAC Group.
Fidèle à la marque au losange, Matthieu Tenenbaum vient d’être promu directeur des opérations de Mobilize. Il succède à Fedra Ribeiro, qui quitte le groupe Renault.
Le directeur général de CGI Finance élargit son éventail de missions. Ludovic Van de Voorde vient d'être nommé directeur des services du crédit à la consommation de la Société Générale, au sein de la branche Mobilité.
Depuis le 1er juillet 2023, Florence Bailleul assume la direction générale d'Indra Automobile Recycling à la place de Loïc Bey-Rozet, amené à prendre de nouvelles fonctions dans le groupe. Elle se retrouve ainsi à la tête de l'entreprise française spécialiste de l’économie circulaire et du recyclage dans l'automobile.
Stellantis annonce l’arrivée de Thomas Bauchet au poste de directeur de Fiat, Abarth et Fiat Professional France. Il succède à Philippe Vautier, qui rejoint le staff européen du constructeur.